BEDFORD STREET ANGELS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To train and organise one or more teams of volunteers (known as Street Angels) drawn from local Christian churches to patrol the streets of Bedford town centre and to give support to those that are vulnerable in the night-time economy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bedford
Llywodraethu
- 26 Awst 2010: Cofrestrwyd
- BSA (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Anne Woodburn | Ymddiriedolwr | 03 January 2024 |
|
|
||||
MARTIN DENNY | Ymddiriedolwr | 15 September 2018 |
|
|
||||
Dr JOHN NIGEL SACKETT | Ymddiriedolwr | 15 September 2018 |
|
|
||||
TRACEY HINSON | Ymddiriedolwr | 15 September 2018 |
|
|||||
FRANCES ELEANOR GILL | Ymddiriedolwr | 29 October 2015 |
|
|
||||
ANNE ELIZABETH DUNIGAN | Ymddiriedolwr | 29 October 2014 |
|
|
||||
CAROLYNNE DAWN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
PETER CHARLES CHISWELL | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.74k | £1.81k | £1.31k | £2.31k | £1.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.64k | £1.72k | £2.62k | £2.99k | £2.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Chwefror 2024 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 MARCH 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 8 JULY 2010 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 19 JULY 2010
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY SERVING THE PUBLIC WORKING IN, FREQUENTING OR VISITING THE TOWN CENTRE OF BEDFORD, AND BY THE PROVISION OF PASTORAL CARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE FORMATION OF THE STREET ANGELS PROGRAMME. (B) TO PROMOTE THE MENTAL AND SPIRITUAL WELLBEING OF THE INHABITANTS OF BEDFORD, BY THE PROVISION OF ADVICE AND SUPPORT. (C) TO SUPPORT, CARE AND TREAT PERSONS IN NEED WHO ARE HOMELESS AND SUFFERING FROM THE EFFECTS OF POVERTY, SICKNESS, DISABILITY, OLD AGE, ALCOHOLISM, DRUG ADDITION, OFFENDING BEHAVIOUR, OR ANY OTHER MENTAL OR PHYSICAL INFIRMITY, AS AN EXPRESSION OF CHRISTIAN FAITH.
Maes buddion
BEDFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 Merchant Gate
Riverside Square
BEDFORD
MK40 1AS
- Ffôn:
- 01234327365
- E-bost:
- t.moisey3@gmail.com
- Gwefan:
-
bedfordstreetangels.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window