Hanes ariannol THE FRED HOLLOWS FOUNDATION (UK)

Rhif yr elusen: 1140288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.95m £2.23m £1.80m £1.85m £1.43m
Cyfanswm gwariant £2.68m £2.41m £2.05m £1.86m £1.46m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £840.65k £139.26k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £713.88k £808.55k £434.80k £739.13k £958.73k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.24m £1.42m £1.37m £1.11m £476.01k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £37.67k £10.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.52m £2.28m £1.84m £1.66m £1.23m
Gwariant - Ar godi arian £158.56k £131.25k £203.23k £202.48k £230.27k
Gwariant - Llywodraethu £0 £132.95k £44.86k £177.46k £157.23k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0