ANTI CASTE DISCRIMINATION ALLIANCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) To monitor and oppose caste discrimination practices or policies, which result in and perpetuate caste prejudice in the UK and abroad 2) To raise awareness of caste discrimination and its causes 3) To take steps to involve all interested people in uniting against caste discrimination, including but not limited to provision of relevant education to those who need it.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- India
Llywodraethu
- 15 Medi 2010: Cofrestrwyd
- ACDA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santosh Dass MBE | Cadeirydd | 28 January 2012 |
|
|
||||
Tarsem Kalyan | Ymddiriedolwr | 28 January 2012 |
|
|
||||
Dr RAJ CHAND | Ymddiriedolwr | 28 January 2012 |
|
|||||
SAT PAUL | Ymddiriedolwr | 28 August 2010 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.16k | £21.58k | £25.58k | £20.18k | £11.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £578 | £0 | £5.70k | £8.75k | £8.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 JUNE 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 28 AUGUST 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY IN THE UNITED KINGDOM AND ABROAD, AND IN PARTICULAR THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF CASTE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: A. MONITORING AND EXPOSING CASTE DISCRIMINATION IN THE UK AND ABROAD; B. RAISING AWARENESS OF CASTE DISCRIMINATION AND ITS CAUSES; C. INVOLVING INTERESTED PEOPLE IN UNITING AGAINST CASTE DISCRIMINATION; D. PLANNING STRATEGIES AND HELPING SUPPORT GROUPS TO RESPOND TO CASTE DISCRIMINATION IN THE UK AND ELSEWHERE; E. PROVIDING MORAL RELIEF TO VICTIMS OF CASTE DISCRIMINATION THROUGH SUPPORT AND OTHER SERVICES. TO UNDERTAKE SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND ABROAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ACDA c/o Dr R Chand
Garden City Surgery
57-59 Station Road
LETCHWORTH GARDEN CITY
SG6 3BJ
- Ffôn:
- 07710888424
- E-bost:
- infoacda@googlemail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window