Ymddiriedolwyr ASSOCIATION OF BREAST SURGERY

Rhif yr elusen: 1135699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Leena Chagla Cadeirydd 15 May 2017
Dim ar gofnod
Ruth Ann Reed James Ymddiriedolwr 19 May 2025
Dim ar gofnod
Henry James Cain Ymddiriedolwr 19 May 2025
THE SUSAN CHANNON BREAST CANCER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Carol-Ann Courtney Ymddiriedolwr 19 May 2025
DERBY S A M E APPEAL
Derbyniwyd: Ar amser
Kathryn Susan Ellis Ymddiriedolwr 13 May 2024
Dim ar gofnod
Professor Cliona Clare Kirwan Ymddiriedolwr 13 May 2024
Dim ar gofnod
Isabella Carmen Freda Karat Ymddiriedolwr 13 May 2024
Dim ar gofnod
Steven Thrush Ymddiriedolwr 15 May 2023
ST RICHARDS HOSPICE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
WORCESTERSHIRE BREAST UNIT HAVEN
Derbyniwyd: Ar amser
WORCESTERSHIRE HOSPITALS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF ST MARY'S CHURCH WICK
Derbyniwyd: Ar amser
Raghavan Vidya Ymddiriedolwr 15 May 2023
Dim ar gofnod
Sue Kim Down Ymddiriedolwr 16 May 2022
Dim ar gofnod
Yazan Adnan Jadallah Masannat Ymddiriedolwr 16 May 2022
Dim ar gofnod
Tracey Elizabeth Irvine Ymddiriedolwr 16 May 2022
Dim ar gofnod
Karina Cox Ymddiriedolwr 17 May 2021
Dim ar gofnod
Prof Lynda Wyld Ymddiriedolwr 17 May 2021
Dim ar gofnod
Sarah Elizabeth Downey Ymddiriedolwr 14 November 2018
Dim ar gofnod