DAYBREAKS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FUND RAISING AND PROMOTION OF AWARENESS OF THE NEEDS OF RETIRED AND RESCUED GREYHOUNDS. USE OF FUNDS RAISED FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO RELIEVE THE SUFFERING OF DOGS IN NEED OF CARE AND ATTENTION, AND TO PROVIDE AND MAINTAIN RESCUE KENNELS FOR THE CARE OF SUCH DOGS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Jane Locke | Cadeirydd | 12 May 2024 |
|
|||||
Aubrey Tobias Arrowsmith | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Ben Sambrook | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Jenni Fryer | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Rosemary Plackowski | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Richard Woolmington | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Angela Scholey | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.97k | £197.27k | £173.68k | £143.81k | £225.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.12k | £115.53k | £151.85k | £190.92k | £233.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.05k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 07 Mai 2024 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 07 Mai 2024 | 68 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 31 Mai 2023 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 31 Mai 2023 | 92 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 24 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 24 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 03 Mawrth 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 03 Mawrth 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 16/04/2011 as amended on 19 Jan 2025 as amended on 05 May 2025
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO RELIEVE THE SUFFERING OF DOGS IN NEED OF CARE AND ATTENTION IN PARTICULAR, TO PROVIDE AND MAINTAIN RESCUE KENNELS FOR THE CARE OF SUCH DOGS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Daybreaks Kennels
10 Coventry Road
Elmdon
Birmingham
B26 3QS
- Ffôn:
- 01217827702
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window