Hanes ariannol ACTIVE REGEN COMMUNITY FOUNDATION LTD
Rhif yr elusen: 1137939
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.76k | £159.72k | £186.41k | £154.16k | £138.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.39k | £149.76k | £126.45k | £139.93k | £153.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £88.98k | £41.01k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £41.01k | £94.32k | £154.16k | £138.86k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.