KRESY-SIBERIA (UK)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Develop and maintain the publicly available on-line Kresy-Siberia Virtual Musuem (www.Kresy-Siberia.org), dedicated to preserving and promoting the history of Poland's citizens fighting for freedom and survival in eastern Poland and in forced exile during World War II. Record interviews with Survivors, digitise photos and documents, hold events, and help with family research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
- 30 Ebrill 2018: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- "KRESY-SIBERIA" OR "KRESY-SYBERIA" OR "KRESY-SIBERIA VIRTUAL MUSEUM" ("KSVM") (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.31k | £19.40k | £19.98k | £4.76k | £2.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.39k | £21.14k | £19.84k | £2.69k | £3.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 22 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 29 Hydref 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 13 Hydref 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 JUNE 2009 AS AMENDED BU SPECIAL RESOLUTION 18 JUNE 2010
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE TO ESTABLISH EDUCATION AND MAINTAIN AN INTERNET-BASED MUSEUM, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, RELATING TO THE EXPERIENCES OF POLISH CITIZENS UNDER OCCUPATION AND IN EXILE DURING AND AFTER WORLD WAR II.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window