THE COMMUNITY AND YOUTH MUSIC LIBRARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of amateur and educational music-making throughout the United Kingdom by means of a lending library of musical scores.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 29 Hydref 2010: Cofrestrwyd
- CYM LIBRARY (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Raymond Whitnall | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Michael James Haslam | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Jonathan Lambert Rathbone | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
JEREMY JACKMAN | Ymddiriedolwr | 13 June 2014 |
|
|
||||
Ruth Mary Sylvia Hellen | Ymddiriedolwr | 21 September 2012 |
|
|
||||
MICHAEL ASHCROFT | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.87k | £7.78k | £12.86k | £18.45k | £21.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.38k | £5.70k | £16.74k | £19.80k | £15.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 22 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 22 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 20 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 20 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION CONVERSION DATED 26 SEP 2024
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION, IMPROVEMENT, DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF MUSIC THROUGH THE PROVISION OF A LENDING LIBRARY OF MUSICAL SCORES
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Hornsey Library
Haringey Park
London
N8 9JA
- Ffôn:
- 020 3602 5214
- E-bost:
- cymlibrary@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window