ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. SAVIOUR, OXTON
Rhif yr elusen: 1136160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Sandra Caulfield-Pleavin | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|||||
Sarah Rose Goulding | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Denise Head | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Dr Jeremy Smith | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
David Kewley | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Shirley Williams | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Janine Unwin | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Dr Jon Richardson | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Jen Biggs | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Harold Keown | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Animesh Yunas | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Alison Welding | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Stuart White | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
Rev Joseph Kennedy | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
||||
Geoffrey Chadwick | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
||||
Mr Tony Parsons | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
||||
Georgina Amy Davies | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
||||
DENIS FRANCIS JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH MARGARET PARRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.