EXPRESSION OF WORSHIP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Weekly church services, bible study and prayer meetings Pastoral care Sharing the Christian faith through music Bi-weekly women/men growth and development meetings Community support services including: Workshops, seminars, music tutorials, careers advice and coaching, business start-up advice and support, one to one mentoring/coaching, counselling and sports and well-being programmes. .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 21 Hydref 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1140948 SHILOH WORSHIP CENTRE APOSTOLIC INTERNATIONAL
- 06 Mai 2011: Cofrestrwyd
- 21 Hydref 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- EOW (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.45k | £47.34k | £64.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.29k | £35.55k | £55.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 10 Chwefror 2015 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2014
(Mae'r cyfrifon |
10 Chwefror 2015 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 28 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 28 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 02 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION 25 NOV 2009 CONSTITUTION ADOPTED 25/11/2009
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH PRIMARILY IN CROYDON AND THE SOUTH EAST OF ENGLAND FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF: I) WORSHIP, II) PRAYER MEETINGS, III) PUBLIC PERFORMANCES AND CELEBRATIONS IN MUSIC, IV) PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE ON CHRISTIANITY TO ENLIGHTEN THE COMMUNITY ABOUT THE CHRISTIAN FAITH.
Maes buddion
CROYDON AND THE SOUTH EAST OF ENGLAND
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window