Hanes ariannol HOSPICE SERVICES AT HOME TLC LIMITED

Rhif yr elusen: 1136093
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £94.57k £103.17k £124.40k £144.91k £126.73k
Cyfanswm gwariant £94.56k £81.25k £124.43k £132.98k £123.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0