ymddiriedolwyr TRUMPINGTON RESIDENTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1138271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Avazeh Ghanbarian | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Amanda Hawkes | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Jenny Blackhurst | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Gita Aminpour | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
DAVID ANDREW ROBERTS MSC, MBA | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|
||||
Andrew Blackhurst | Ymddiriedolwr | 30 March 2016 |
|
|
||||
DAVID PLANK | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.