Hanes ariannol YORKSHIRE NORTH AND EAST DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1136133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £700.54k | £704.75k | £678.75k | £790.14k | £984.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £668.56k | £606.81k | £572.93k | £799.87k | £925.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.19k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £32.25k | £39.30k | £19.24k | £16.89k | £20.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.37k | £9.00k | £3.17k | £5.36k | £43.81k | |
|
Incwm - Arall | £659.92k | £656.46k | £656.33k | £767.88k | £920.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £582.77k | £531.01k | £531.97k | £739.34k | £831.59k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £85.79k | £75.80k | £40.96k | £60.53k | £94.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £31.35k | £9.94k | £2.52k | £2.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £122.24k | £130.96k | £213.15k | £249.04k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.