Hanes ariannol GREAT PARNDON COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1135946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £554.29k | £537.84k | £696.39k | £627.42k | £690.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £546.66k | £571.34k | £499.75k | £533.21k | £582.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £200.86k | £188.01k | £17.04k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £600 | £7.97k | £9.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £16.29k | £4.13k | £6.70k | £7.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £540.85k | £0 | £456.31k | £424.74k | £656.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £116 | £133 | £169 | £5 | £20 | |
|
Incwm - Arall | £13.32k | £521.42k | £235.18k | £188.01k | £17.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £600 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £546.66k | £571.34k | £499.75k | £533.21k | £582.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £2.41k | £1.89k | £2.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.