Ymddiriedolwyr TAMWORTH WELLBEING AND CANCER SUPPORT CENTRE

Rhif yr elusen: 1136569
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Adrian Bell Cadeirydd 24 November 2020
Dim ar gofnod
Jeanette Taylor Ymddiriedolwr 18 July 2023
Dim ar gofnod
David Palmer Ymddiriedolwr 24 October 2016
Dim ar gofnod
Julia Fallon Ymddiriedolwr 01 May 2014
Dim ar gofnod
CATHY TIBBLES Ymddiriedolwr 14 October 2013
Dim ar gofnod