SOLAR
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Client Support pertaining to emotional and practical support for our clients. Peer support, group support, respite trips, home support and referrals to specialist agencies etc. Welfare Support-Individuals and Families HIV Awareness within Northamptonshire Volunteering Projects: Solar develops a range of activities in which we train and support the volunteers to help us meet our objectives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 07 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.36k | £4.46k | £5.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.59k | £5.90k | £6.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 13 Chwefror 2014 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 18 Mawrth 2013 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 MARCH 2007 AS AMENDED 15 JUNE 2010
Gwrthrychau elusennol
1. TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF THE PUBLIC IN PARTICULAR BY: A) WORKING IN AND ALONGSIDE THE COMMUNITY IN NORTHAMPTONSHIRE AND SURROUNDING AREAS TO PROMOTE HEALTH ENHANCING BEHAVIOURS, INCLUDING TESTING FOR HIV/AIDS, COUNSELLING AND SEEKING APPROPRIATE TREATMENT FOR HIV/AIDS B) PROVIDING SUPPORT TO THOSE INFECTED AND AFFECTED BY HIV/AIDS C) PROMOTING PUBLIC EDUCATION WITH SPECIFIC REFERENCE TO HIV/AIDS AND ITS PREVENTION, TRANSMISSION AND SYMPTOMS 2. TO RELIEVE NEED AND FINANCIAL HARDSHIP FOR THOSE INFECTED OR AFFECTED BY HIV OR AIDS"
Maes buddion
NORTHAMPTONSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window