Hanes ariannol RAWDA CULTURAL CENTRE MASJID IBN UTHAYMEEN

Rhif yr elusen: 1135604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £45.37k £40.50k £22.85k £51.63k £46.92k
Cyfanswm gwariant £49.14k £33.98k £36.88k £42.39k £35.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £15.00k N/A N/A N/A