Hanes ariannol BAYIS LEPLEITOS
Rhif yr elusen: 1137019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £773.39k | £717.19k | £374.59k | £341.30k | £459.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £747.06k | £896.34k | £452.79k | £434.69k | £425.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £727.64k | £682.08k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £45.76k | £35.11k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £700.10k | £833.91k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £46.96k | £62.43k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.64k | £2.82k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £697.46k | £801.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.64k | £17.62k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.