Hanes ariannol CATZERO
Rhif yr elusen: 1138124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £720.78k | £714.33k | £861.55k | £906.95k | £795.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £805.75k | £688.02k | £858.95k | £924.41k | £794.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £33.24k | N/A | £66.35k | £31.52k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £37.81k | £10.00k | N/A | £129.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £532.32k | £563.18k | £620.56k | £658.87k | £479.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £163.25k | £126.03k | £215.97k | £222.63k | £313.21k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £25.00k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £216 | £128 | £31 | £454 | £3.38k | |
|
Incwm - Arall | £25.00k | £25.00k | £25.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £803.50k | £688.02k | £858.95k | £924.41k | £794.24k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.25k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.