Hanes ariannol ALRAHMAN MOSQUE AND CULTURAL CENTRE LTD

Rhif yr elusen: 1137195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.58k £13.38k £28.32k £52.17k £58.10k
Cyfanswm gwariant £10.15k £13.75k £17.59k £52.33k £44.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A