FINSBURY PARK MOSQUE

Rhif yr elusen: 1136945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Daily prayers Regular surgeries by local MP, police and leader of the council Youth club for boys/girls Open tours including schools, universities, police and council Study circles in different subjects Weekend Islamic supplementary school Fatwa services for the Muslim community Community gathering hosted in the centre Workshops on subjects such as environment, drugs, crimes and education

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Cyfanswm incwm: £419,085
Cyfanswm gwariant: £391,411

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Islington

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MOHAMAD ABDUL KARIM KOZBAR Cadeirydd 13 May 2011
NORTH LONDON CENTRAL MOSQUE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
UK CARE FOR CHILDREN
Derbyniwyd: Ar amser
MUSLIM STUDENT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ISLINGTON FAITHS FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
MUSLIM STUDENT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Ahmed Ismail Barud Ymddiriedolwr 10 August 2019
NORTH LONDON CENTRAL MOSQUE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
KHALID Oumar Ymddiriedolwr 13 January 2012
NORTH LONDON CENTRAL MOSQUE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
AZIZ RAJE Ymddiriedolwr 13 May 2011
ISLAMIC AID
Derbyniwyd: Ar amser
MUSLIM WELFARE INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
MUSLIM WELFARE INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser
WIFAQUL ULAMA
Derbyniwyd: Ar amser
NORTH LONDON CENTRAL MOSQUE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MIFTAHUL JANNAH ACADEMY
Derbyniwyd: Ar amser
MAHMOOD-UL HASSAN Ymddiriedolwr 13 May 2011
ISLAMIC AID
Derbyniwyd: Ar amser
MASOOM
Derbyniwyd: Ar amser
NORTH LONDON CENTRAL MOSQUE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
NAZIA HASSAN FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1468 diwrnod
SARWAR FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £294.73k £202.94k £249.41k £307.68k £419.09k
Cyfanswm gwariant £251.36k £223.45k £225.00k £275.58k £391.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £43.54k N/A N/A £80.68k £87.96k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 22 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 22 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 26 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 26 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 12 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 14 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 14 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 20 Chwefror 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 20 Chwefror 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
7-11
St. Thomas's Road
London
N4 2QH
Ffôn:
02074245252