Hanes ariannol THE CELESTIAL CHURCH OF CHRIST JEHOVAH ELIYON PARISH

Rhif yr elusen: 1136801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £61.39k £30.87k £19.28k £25.60k £27.94k
Cyfanswm gwariant £38.56k £21.92k £40.52k £45.37k £42.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A