THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LAWRENCE, EYAM

Rhif yr elusen: 1136134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Family worship and community activities which enrich and facilitate community and family life.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £222,205
Cyfanswm gwariant: £263,715

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Derby

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Mehefin 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST LAWRENCE PCC, EYAM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Pamela Mary Woodfield Ymddiriedolwr 27 April 2025
Dim ar gofnod
Robert James Court Ymddiriedolwr 27 April 2025
Dim ar gofnod
Janice Kay Parkinson Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Dr John Alexander Eardley Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Matthew John Hartley Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Christopher John Plant Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Philippa Jayne Peacock Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Cathryn Mary Read Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Alison Clark Rooke Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
PROFESSOR PAUL NOEL PORRITT WILES Ymddiriedolwr 10 July 2022
EYAM SCHOOL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Linda Anne Chilcott Ymddiriedolwr 07 September 2021
Dim ar gofnod
BART ERIK WAGNER Ymddiriedolwr 03 August 2021
Dim ar gofnod
Barbara Lynn Jackson Ymddiriedolwr 20 September 2020
Dim ar gofnod
PAMELA MARGARET TORRY Ymddiriedolwr 29 April 2019
THE HOUSLEY BEQUEST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
HELEN MARY GILBERT Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
DR JOANNA SHAPLAND Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £217.14k £213.46k £196.35k £212.67k £222.21k
Cyfanswm gwariant £220.39k £203.19k £201.71k £211.24k £263.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.00k N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

27 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 23 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 09 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

09 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
EYAM PARISH CHURCH
CHURCH STREET
EYAM
HOPE VALLEY
S32 5QH
Ffôn:
01433630930