NORTHUMBRIA STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1138186
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Students' Union provides representation, welfare support, activities and opportunities for social interaction between the students of Northumbria University. We do this through elected representatives, opportunities for students to run activities including clubs, societies, community projects, charity fundraising, media and campaigns on issues that affect students as students.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2017

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Newcastle Upon Tyne

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Awst 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1174053 NORTHUMBRIA STUDENTS' UNION
  • 27 Medi 2010: Cofrestrwyd
  • 09 Awst 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NSU (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 30/09/2017
Cyfanswm Incwm Gros £2.37m £3.29m £3.51m £4.04m £5.11m
Cyfanswm gwariant £2.40m £3.28m £3.49m £4.00m £4.98m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o roddion a chymynroddion £966.00k £1.85m £2.03m £2.28m £2.92m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £209.35k £244.11k £218.08k £128.03k £101.33k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.19m £1.20m £1.26m £1.64m £2.09m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £3.99k £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.35m £3.23m £3.43m £3.95m £4.93m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £10.32k £7.68k £8.68k £9.02k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £47.74k £46.25k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 30/09/2017
Asedau hunan ddefnydd £241.64k £191.61k £144.75k £157.86k £266.16k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £2 £0
Cyfanswm asedau £384.55k £442.40k £629.75k £760.56k £1.16m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 -£131.69k
Cyfanswm rhwymedigaethau £286.97k £280.39k £394.80k £552.26k £868.03k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2017 06 Ebrill 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2017

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

06 Ebrill 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2016 07 Ebrill 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2016 07 Ebrill 2017 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2015 03 Mawrth 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2015 03 Mawrth 2016 Ar amser