INDEPENDENT CANCER PATIENTS' VOICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ICPV is a patient advocate group-the UK needs an independent cancer patients' group, whose strategy is led by patients. The aim is that medical research, and clinical trials contributing to that research, have a patient input- in order for the research to have the co-operation of patients, leading to improved outcomes for all cancer patients and to help contribute to the cure of all cancers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Hydref 2010: Cofrestrwyd
- ICPV (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Chuter | Cadeirydd | 07 June 2023 |
|
|
||||
Shaun Peter Hill | Ymddiriedolwr | 29 August 2024 |
|
|
||||
Hilary Alice Stobart | Ymddiriedolwr | 29 August 2024 |
|
|
||||
Margaret Isabel Grayson | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Robert Flavel | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||
Elspeth Mary Banks | Ymddiriedolwr | 12 June 2015 |
|
|
||||
CHRIS FINCH FCA | Ymddiriedolwr | 17 November 2011 |
|
|
||||
MAIREAD MACKENZIE | Ymddiriedolwr | 06 June 2011 |
|
|
||||
Dr ADRIENNE MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.00k | £3.00k | £8.80k | £23.43k | £21.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £565 | £251 | £12.84k | £25.84k | £16.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 SEPTEMBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF GOOD HEALTH AMONG THOSE SUFFERING FROM CANCER BY PARTICIPATING IN CLINICAL RESEARCH AND THE SHARING OF INFORMATION WITH HEALTH PROFESSIONALS AND PATIENTS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE NATIONAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 WOODBRIDGE STREET
LONDON
EC1R 0LL
- Ffôn:
- 020 7608 1152
- E-bost:
- ADRIENNE@ICPV.ORG.UK
- Gwefan:
-
icpv.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window