ymddiriedolwyr ST LUKES CHURCH, LODGE MOOR
Rhif yr elusen: 1136795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Kimberley Mason | Cadeirydd | 19 October 2022 |
|
|
||||
PATRICIA RUTH PRIESTLEY | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Nicholas James | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
John Hind | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Eric Stevens | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Myra Wilson | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Elaine Curl | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Robert Prestwood | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Dr Carolyn Staton | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Linda Russell | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Lesley Combe | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|||||
Carolyn Tsang | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Gail Ashton | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
ANN BIELBY | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Peter Armstrong | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
PATRICK NIGEL THOMPSON | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Susan Prestwood | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
C D Roberts | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.