Hanes ariannol SOCIAL BUSINESS TRUST
Rhif yr elusen: 1136151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.95m | £3.45m | £3.76m | £4.32m | £6.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.09m | £3.43m | £3.60m | £4.15m | £6.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.89m | £3.44m | £3.76m | £4.32m | £6.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £60.14k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.39k | £0 | £114 | £455 | £9.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £14.51k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.94m | £3.30m | £3.42m | £4.01m | £6.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £150.95k | £131.15k | £179.06k | £136.78k | £111.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £100.59k | £111.09k | £85.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £3.04m | £316.08k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.