ymddiriedolwyr SOCIAL BUSINESS TRUST
Rhif yr elusen: 1136151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larissa Joy | Cadeirydd | 24 April 2018 |
|
|||||
Anne Drakeford | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Madeleine Hale | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Harry Nicholson | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Jan-Coos Geesink | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
JAMES HADLEY | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
Michael Crossan | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
Guy Davies | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|||||
PAUL RICHARD ARMSTRONG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIMON MILTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.