THE BRAUNSTONE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NEIGHBOURHOOD BASED CHARITY, WITH SERVICES RELATING TO SUPPORTING OLDER PEOPLE, FOOD POVERTY, WELFARE ADVICE, TRAINING, BUSINESS SUPPORT, SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY, COMMUNITY DEVELOPMENT, COMMUNITY FACILITIES AND VOLUNTEERING.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,129,333
Roddion a chymynroddion | £643.56k | |
Weithgareddau elusennol | £1.47m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £19.80k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,140,403
Codi arian | £299.63k | |
Weithgareddau elusennol | £1.84m | |
Arall | £0 |
-£668,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £12,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £584,442 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £299.63k | |
Gwariant elusennol | £1.84m |
Pobl

40 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Caerl?r
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 29 Rhagfyr 2010: Cofrestrwyd
- B-INSPIRED (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY JOHN MORTON | Cadeirydd | 13 July 2020 |
|
|
||||
Emma Louise Southern | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Michael Moreton | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Edward Rodgers | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||
Geoffrey Stagg | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||
ELAINE HALFORD | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
Henry Thompson | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.00m | £1.85m | £1.72m | £1.80m | £2.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.20m | £1.58m | £1.79m | £1.87m | £2.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £12.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £63.24k | £52.80k | £120.26k | £584.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £575.90k | £567.60k | £333.19k | £349.44k | £643.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.43m | £1.28m | £1.38m | £1.44m | £1.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.11k | £412 | £405 | £7.94k | £19.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.92m | £1.31m | £1.51m | £1.54m | £1.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £280.12k | £265.41k | £280.60k | £326.75k | £299.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.18k | £70.27k | £81.54k | £88.83k | £88.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.03m | £1.03m | £1.23m | £1.23m | £1.35m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £6.75m | £6.75m | £7.89m | £7.89m | £7.22m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.06m | £1.20m | £1.31m | £1.14m | £1.17m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£407.00k | -£826.00k | -£524.00k | -£531.00k | -£543.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £318.40k | £178.04k | £365.82k | £261.44k | £296.62k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 FEBRUARY 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 20 OCTOBER 2010
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE PROMOTION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF URBAN REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION (AND IN PARTICULAR IN BRAUNSTONE) BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS:- A) THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGES; B) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT; C) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING; D) THE CREATION OF EMPLOYMENT AND BUSINESS OPPORTUNITIES THROUGH THE PROVISION OF ADVICE, WORKSPACE, BUILDINGS, AND/OR LAND FOR USE ON FAVOURABLE TERMS; E) THE PROVISION OF HOUSING FOR THOSE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED AND THE IMPROVEMENT OF HOUSING IN THE PUBLIC SECTOR OR IN CHARITABLE OWNERSHIP PROVIDED THAT SUCH POWER SHALL NOT EXTEND TO RELIEVING ANY LOCAL AUTHORITIES OR OTHER BODIES OF A STATUTORY DUTY TO PROVIDE OR IMPROVE HOUSING; F) THE PRESERVATION OF BUILDINGS OR SITES OF HISTORIC OR ARCHITECTURAL IMPORTANCE; G) THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES; H) THE PROTECTION OR CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT; I) THE PROVISION OF PUBLIC HEALTH FACILITIES AND CHILDCARE; J) THE PROMOTION OF PUBLIC SAFETY AND PREVENTION OF CRIME; K) THE DEVELOPMENT OF THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE COMMUNITY IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY; AND I) THE PROMOTION OF ANY OTHER RECOGNISED CHARITABLE PURPOSE, THROUGH SUCH OTHER MEANS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED SUBJECT TO THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE CHARITY COMMISSIONERS FOR ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
BRAUNSTONE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BUSINESS BOX
3 OSWIN ROAD
LEICESTER
LE3 1HR
- Ffôn:
- 01162795000
- E-bost:
- info@b-inspired.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window