TRINITY CHURCH, SUTTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advance the Christian faith in the Sutton area and its surrounds in accordance with the principles and practices of Methodist and United Reformed Church via the celebration of public worship, teaching the Christian faith, mission and evangelism, pastoral work including visiting the sick and the bereaved, provision of facilities for the local community, support of other charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Croydon
- Merton
- Sutton
Llywodraethu
- 28 Mehefin 2010: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sowjanya Raju Amartaluri | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Dani Mukusha | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Rachel Adwoa Nyamedom Opoku-Appiah | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
David John Gordon Maclaren | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Rev Hendry Ponniah M Min | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Abigail Ruth Hustler | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Jaqueline Lorraine Harriott | Ymddiriedolwr | 11 July 2021 |
|
|
||||
Margaret Audrey Aikines-Aryeetey | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Pedra Mckenna | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Richard John Cornwell | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|||||
Francis Nii Addo Allotey | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
||||
MALCOLM BOOTH | Ymddiriedolwr | 20 December 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £190.70k | £153.94k | £188.08k | £188.08k | £212.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £229.80k | £128.81k | £135.60k | £135.60k | £175.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 07 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 07 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 01 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 01 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 APRIL 2010
Gwrthrychau elusennol
The purpose of the Charity is to advance the Christian faith in the Area of Benefit in accordance with the principles and practices of the Participating Churches. In achieving its purpose, the Charity will engage in a range of activities, either on its own or with others, including (but not restricted to): a) the celebration of public worship; b) the teaching of the Christian faith; c) mission and evangelism; d) pastoral work, including visiting the sick and the bereaved; e) the provision of facilities with a Christian ethos for the local community, including (but not restricted to) the elderly, the young and other groups with special needs; and f) the support of other charities in the UK and overseas.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Trinity Church Sutton
16 Cheam Road
Sutton
SM1 1DZ
- Ffôn:
- 020 8643 6884
- E-bost:
- trinitychurchsutton@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window