Hanes ariannol SHINING HOPE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1137001
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2013 31/05/2014 31/05/2015 31/05/2016 31/05/2017
Cyfanswm Incwm Gros £154.35k £156.67k £299.99k £127.45k £269.63k
Cyfanswm gwariant £154.15k £233.77k £201.63k £180.49k £207.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0