FRIENDS OF LOUIS JACOBS.ORG

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance Jewish theological debate by a website principally containing the writings of the late Rabbi Dr Louis Jacobs, details of his life and scholarship and his impact and relevance to contemporary Jewish society and religion. Website to be used as a resource for scholarship and general information on Jewish theology. To encourage debate and based on the Rabbi Jacobs thoughts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
- LOUIS JACOBS.ORG (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOR JACOBS | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
Paula Jacobs | Ymddiriedolwr | 02 June 2024 |
|
|
||||||||
DAVID COHEN | Ymddiriedolwr | 24 August 2014 |
|
|||||||||
STEPHEN MICHAEL ROSEFIELD | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.90k | £10.15k | £24.44k | £12.46k | £17.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.93k | £17.13k | £23.95k | £13.52k | £17.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 07 Mawrth 2024 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 14 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 26 Ebrill 2021 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28 APRIL 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 28 OCTOBER 2010 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 3 NOVEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THEOLOGY, WITH PARTICULAR EMPHASIS ON JUDAISM, BY WAY OF A WEBSITE PRINCIPALLY CONTAINING THE WRITINGS OF THE LATE RABBI DR LOUIS JACOBS AND DETAILS OF HIS LIFE AND SCHOLARSHIP AND HIS IMPACT AND RELEVANCE TO CONTEMPORARY JEWISH SOCIETY AND RELIGION: FOR SUCH WEBSITE TO BE USED AS A RESOURCE FOR SCHOLARSHIP AND GENERAL INFORMATION ON JEWISH THEOLOGY AND TO ENCOURAGE DEBATE AND FURTHER SCHOLARSHIP BASED ON THE TEACHINGS OF RABBI JACOBS
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 6
Clementine Court
4 Dollis Park
LONDON
N3 1HG
- Ffôn:
- 0714894781
- E-bost:
- info@louisjacobs.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window