BRIGHTON GAY MEN'S CHORUS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Singing and social group, performing locally and providing support for gay men. The charity is no longer active and activities are now run by the CIO charity 1171020.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Brighton And Hove
Llywodraethu
- 11 Awst 2010: Cofrestrwyd
- 03 Ionawr 2020: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- BGMC (Enw gwaith)
- BRIGHTON GAY MEN'S CHORUS (Enw blaenorol)
- CITY OF BRIGHTON GAY MEN'S CHORUS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/05/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.39k | £67.91k | £108.19k | £73.25k | £68.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.17k | £61.06k | £108.58k | £67.52k | £49.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2018 | 13 Tachwedd 2019 | 227 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2018 | 13 Tachwedd 2019 | 227 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 31 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | 31 Hydref 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 23 Rhagfyr 2016 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 23 Rhagfyr 2016 | 53 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16/09/2008 AS AMENDED ON 26/10/2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE PUBLIC EDUCATION BY THE STUDY, PRACTICE AND PUBLIC PERFORMANCE OF CHORAL MUSIC; AND TO ASSIST OTHER CHARITABLE CAUSES. (2) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE AND PROMOTE THE EDUCATION OF GAY AND GAY-FRIENDLY MEN IN BRIGHTON AND HOVE IN THE SUBJECT OF CHORAL MUSIC, ITS STUDY, PRACTICE AND PERFORMANCE. (3) THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY RAISING PUBLIC AWARENESS OF DISCRIMINATION TOWARDS AND ISSUES AFFECTING THE LESBIAN, GAY, BI-SEXUAL AND TRANSGENDER (LGBT) COMMUNITY, AND IN SUCH OTHER WAYS AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window