HUNGERFORD, CHURCH ON THE ROCK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hungerford Church on the Rock seeks to advance the Christian faith through a local church in Hungerford Berkshire. . We have supported various charities over this year to further the objects of the charity in supporting Christians and Christian organisations around the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gorllewin Berkshire
- Wiltshire
Llywodraethu
- 15 Medi 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY HOSIER | Cadeirydd |
|
|
|||||
BRIAN REBBETTES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SIMON GRETTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.87k | £10.93k | £11.94k | £11.50k | £16.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.22k | £7.29k | £7.10k | £13.81k | £8.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01 MAY 2010 AMENDED BY DEED OF VARIATION 14 SEPTEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE CHRISTIANITY IN BERKSHIRE AND ELSEWHERE, BY ANY MEANS OR MEDIUM THAT IS OR MAY BECOME AVAILABLE, IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF DOCTRINE SET OUT IN THE SCHEDULE 2 TO RELIEVE PEOPLE WHO ARE IN CHARITABLE NEED BECAUSE OF: 2.1 SICKNESS OR POOR HEALTH 2.2 AGE 2.3 FINANCIAL HARDSHIP 2.4 OR SOME OTHER REASON BY ANY PROPER MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT AND INCLUDING (WHERE APPROPRIATE BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) THE PROVISION OF ADVICE; THE PROMOTION OF GOOD PRACTICES TO COMBAT SUCH CONDITIONS AND THE PROVISION OF RESOURCES TO ALLEVIATE OR PREVENT SUCH NEED 3 TO ADVANCE EDUCATION BOTH GENERAL AND VOCATIONAL FOR CHILDREN OR ADULTS BUT ALWAYS WITHIN THE PRINCIPLES OF THE CHRISTIAN FAITH
Maes buddion
BERKSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WHITEFIELDS FARM
OGBOURNE ST. GEORGE
MARLBOROUGH
SN8 1TA
- Ffôn:
- 01672841110
- E-bost:
- trbhosier@gmail.com
- Gwefan:
-
churchontherockhungerford.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window