Hanes ariannol DIASPORA VOLUNTEERING ALLIANCE

Rhif yr elusen: 1138736
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2013 30/04/2014 30/04/2015 30/04/2016 30/04/2017
Cyfanswm Incwm Gros £88.01k £8.52k £9.99k £5.81k £0
Cyfanswm gwariant £51.87k £19.77k £9.82k £27.27k £2.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0