Hanes ariannol OASIS COMMUNITY HUB : WATERLOO
Rhif yr elusen: 1136965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £961.11k | £1.51m | £1.48m | £1.40m | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £939.11k | £1.06m | £1.41m | £1.39m | £1.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £123.39k | £20.00k | £20.00k | £90.85k | £124.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £373.91k | £585.96k | £399.82k | £295.35k | £415.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £63.12k | £56.24k | £67.43k | £88.95k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £524.08k | £864.26k | £1.01m | £1.02m | £667.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £137.19k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £939.11k | £1.06m | £1.41m | £1.39m | £1.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £950 | £2.00k | £2.20k | £2.60k | £4.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.