TEESSIDE UNIVERSITY STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1136875
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

TUSU offers student social and study spaces, SU Student Support (academic, welfare, jobs), SU Activities, The Terrace venue and catering, The Hub venue, and SU Shop. Student Officers and Representatives sit on University bodies and meet with the local Council and other organisations. It has student opportunities for nearly 3,000 students in sport, activities and academic roles in the University.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2022

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Darlington
  • Durham
  • Gogledd Swydd Gaerefrog
  • Hartlepool
  • Middlesbrough
  • Redcar And Cleveland
  • Stockton-on-tees

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Awst 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1199285 TEESSIDE UNIVERSITY STUDENTS' UNION
  • 14 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
  • 04 Awst 2023: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • TUSU (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 30/09/2022
Cyfanswm Incwm Gros £3.43m £3.10m £2.71m £1.72m £3.05m
Cyfanswm gwariant £3.60m £3.24m £2.76m £1.91m £2.98m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £128.77k £248.18k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.76m £1.49m £1.60m £1.57m £1.66m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £355.90k £374.00k £292.75k £26.51k £552.01k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.32m £1.23m £814.86k £124.52k £840.82k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £164 £1.52k £2.97k £633 £204
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.32m £2.96m £2.51m £1.88m £2.50m
Gwariant - Ar godi arian £286.67k £288.03k £255.29k £21.17k £478.88k
Gwariant - Llywodraethu £29.55k £32.38k £31.92k £33.18k £66.24k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 30/09/2022
Asedau hunan ddefnydd £793.54k £581.47k £368.32k £153.64k £0
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £1.13m £1.19m £949.98k £924.73k £1.21m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£1.65m -£1.60m -£2.41m -£2.31m -£2.08m
Cyfanswm rhwymedigaethau £797.94k £794.22k £399.61k £450.78k £692.01k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 28 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 28 Mawrth 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 30 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 30 Tachwedd 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 04 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 04 Mai 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 28 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 28 Mai 2020 Ar amser