THE NATIONAL PRO BONO CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NPBC is designed to be a legal hub for pro bono charities in the sector and supports the wide range of pro bono projects and brokerage, helping individuals and community groups all over England and Wales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Gorffennaf 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 1097790 PROBONOUK.NET LIMITED
- 02 Medi 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Jackson | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
ROBERT HENRY GLANVILLE BOURNS | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
JULIAN LESLIE BASS | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
STEPHEN THOMAS CROWNE | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
ISOBEL ANN PIERCE CARTY | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
GUY GIBSON BERINGER KC Hon | Ymddiriedolwr | 07 June 2013 |
|
|||||
SIR ROBIN KNOWLES CBE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £361.83k | £326.83k | £150.85k | £142.78k | £244.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £382.88k | £314.10k | £87.87k | £122.18k | £207.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 APR 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ADOPTED 8 SEPTEMBER 2010 AND ENTERED ON COMPANIES REGISTER 16 SEPTEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTING FOR THE PUBLIC BENEFIT THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF CHARITIES ESTABLISHED TO PROMOTE THE UPHOLDING AND PROPER ADMINISTRATION OF THE LAW THROUGH ANY OR ALL OF THE FOLLOWING MEANS: (I) THE PROVISION OF PRO BONO LEGAL SERVICES; (II) THE EDUCATION AND TRAINING OF LAWYERS UNDERTAKING OR INTENDING TO UNDERTAKE SUCH SERVICES; OR (IV) THE SUPPORT, ENCOURAGEMENT AND ADVICE TO LAWYERS IN THE PROVISION OF SUCH SERVICES OR THE UNDERTAKING OF VOLUNTARY WORK IN THE ADMINISTRATION OF THE LAW, EDUCATION, SOCIAL SERVICES, COMMUNITY WORK AND OTHER CHARITABLE ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY BY THE PROVISION OF SERVICES OR FACILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE PROVISION OF PREMISES, DIRECTED TOWARDS IMPROVING THE ADMINISTRATION OF THOSE CHARITIES OR OTHERWISE MAKING THEM MORE EFFICIENT AND EFFECTIVE SO AS TO ENHANCE THE SERVICE PROVIDED TO BENEFICIARIES OF THOSE CHARITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
National Pro Bono Centre
IDRC
1 Paternoster Lane
LONDON
EC4M 7BQ
- Ffôn:
- 02070923942
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window