THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF JARROW AND SIMONSIDE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Public worship open to all Provision of sacred space for personal prayer Pastoral work, including visiting the sick and the bereaved Teaching of Christianity through sermons, courses, small groups and religious assemblies in schools Provision of a youth group and activities for senior citizens, parents and toddlers and other special need groups Supporting charities in the UK and overseas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £83,103 o 13 grant(iau) llywodraeth
Pobl

22 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- De Tyneside
Llywodraethu
- 06 Awst 2010: Previously excepted registration
- PCC of Jarrow and Simmonside (Enw gwaith)
- THE PCC OF JARROW (Enw gwaith)
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF JARROW (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Lesley Marie Jones | Cadeirydd | 06 November 2020 |
|
|
||||
Rev Andrew McAllister | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Barbara Bradley | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Susan Short | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Rev Jason Sydney Wratten | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Brown | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
freda Elizabeth Carney | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Chrisrine Margaret Robertson | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
David George Jamieson | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Evelyn Margaret Rutherford | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Gordon Scott | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Kathleen Taylor | Ymddiriedolwr | 20 April 2019 |
|
|
||||
Roy Charles Jackson | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Irene McConnachie | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Simon Robinson | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
WILLIAM JAMES GUY | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|
||||
Frederick Henry Hemmer | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|
||||
CAROL COWEN | Ymddiriedolwr | 27 April 2010 |
|
|
||||
RITA BLAKEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Diane Jamieson | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JACKI DUNN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £230.61k | £446.78k | £111.08k | £203.64k | £181.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.11k | £143.76k | £115.87k | £280.80k | £286.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.30k | £83.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Awst 2024 | 295 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Awst 2024 | 295 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Tachwedd 2021 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Tachwedd 2021 | 23 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Peter's Church
York Avenue
JARROW
NE32 5LP
- Ffôn:
- 0191 489 1925
- E-bost:
- jarrowandsimonside@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window