Hanes ariannol CHEETHAM HILL ADVICE CENTRE
Rhif yr elusen: 1136328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2019 | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £295.78k | £221.99k | £364.97k | £291.46k | £375.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £258.04k | £225.10k | £334.23k | £273.06k | £398.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £107.42k | N/A | £58.35k | £60.10k | £61.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.39k | £156.97k | £18.39k | £36.68k | £8.88k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.