Hanes ariannol CAMBRIDGE RE-USE

Rhif yr elusen: 1139265
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £149.50k £157.65k £136.65k £197.56k £129.00k
Cyfanswm gwariant £131.42k £117.93k £125.47k £156.19k £162.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £13.65k £77.18k £9.18k £24.25k £9.09k