ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY BROOKFIELD, LONDON
Rhif yr elusen: 1136821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Damien David Robert Mason | Cadeirydd | 09 May 2018 |
|
|
||||
Marie Papworth | Ymddiriedolwr | 13 March 2022 |
|
|
||||
WILLIAM DAVID BROWNE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
LYDIA CHARLOTTE KEMBER | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
NOEL GAVIN CASEY | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Hon Ian Russell MacGregor | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Oliver Dominic Ronald Butt | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
PETER THOMAS LINTON DANN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLAS MARTIN BETHUNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICOLA SIAN PITTAM | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.