Hanes ariannol BRIDGES FOR COMMUNITIES
Rhif yr elusen: 1137092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.22k | £134.69k | £182.96k | £209.75k | £267.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £109.45k | £116.99k | £130.98k | £181.50k | £280.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.85k | £32.38k | £35.85k | £96.66k | £115.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £782 | £10.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.