Hanes ariannol PRINCIPLES IN FINANCE

Rhif yr elusen: 1137576
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £42.96k £33.50k £51.92k £60.17k £123.55k
Cyfanswm gwariant £46.49k £29.76k £51.15k £52.08k £119.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £25.00k £26.23k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £20.00k £0 £97.08k