HAUT CONSEIL DES BENINOIS DE L'EXTERIEUR SECTION UK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are called High Council of Beninese in UK (HCBE UK) with the aims and objectives of supporting the Benin Community in UK and overseas. We aim to relieve poverty, sickness and distress, support education and promote good health, organise recreational activity in the interests of Social welfare
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 12 April 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
- 09 Hydref 2018: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- HCBE UK (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/04/2012 | 12/04/2013 | 12/04/2014 | 12/04/2015 | 12/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80 | £0 | £0 | £0 | £1.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47 | £0 | £0 | £0 | £1.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 12 Ebrill 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 12 Ebrill 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Ebrill 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 12 Ebrill 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Ebrill 2016 | 18 Mehefin 2017 | 126 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 12 Ebrill 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Ebrill 2015 | 18 Mehefin 2016 | 127 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 12 Ebrill 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION 11 APR 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF ANY PERSON OF BENIN ORIGIN AND THEIR RELATIVES LIVING IN THE UK OR OVERSEAS IN PARTICULAR BY: 1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING; 2. THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS; 3. 0THE PROMOTION OF GOOD HEALTH AND 4. THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE BY, BUT NOT EXCLUSIVELY, ORGANISING CULTURAL AND FUNDRAISING EVENTS FOR THE LOCAL COMMUNITY AND THE YOUTH.
Maes buddion
UK AND/OR OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window