TAUNTON TIGERS BASKETBALL CLUB
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Taunton Tigers runs training and friendly and competitive matches for players in various junior age groups, women and senior men. Training covers basic and advanced basketball skills, healthy physical development (exercise and diet) and ancillary social and mental development. Team building and communication skills are also developed in the context of the playing of basketball.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1118900 SOMERSET ACTIVITY AND SPORTS PARTNERSHIP
- 20 Awst 2010: Cofrestrwyd
- 08 Mawrth 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- TIGERS (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2011 | 31/05/2012 | 31/05/2013 | 31/05/2014 | 31/05/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.41k | £23.58k | £11.97k | £922 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.99k | £24.58k | £15.61k | £4.13k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2015 | 10 Mawrth 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2014 | 16 Chwefror 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2013 | 28 Mawrth 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 20 JULY 2010
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF BASKETBALL INCLUDING THE EDUCATION AND TRAINING OF NEW AND EXPERIENCED BASKETBALL COACHES, REFEREES AND TABLE OFFICIALS
Maes buddion
SOMERSET
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window