Hanes ariannol CARDIFF UNIVERSITY
Rhif yr elusen: 1136855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £538.50m | £568.81m | £604.59m | £634.17m | £635.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £644.83m | £499.56m | £573.20m | £725.31m | £611.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £46.42m | £44.33m | £41.66m | £46.07m | £51.86m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £131.69m | £165.05m | £195.19m | £187.60m | £189.69m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.57m | £784.00k | £2.74m | £1.24m | £1.40m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £62.72m | £58.62m | £47.14m | £56.56m | £74.74m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £459.02m | £497.24m | £543.52m | £561.29m | £534.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £403.00k | £166.00k | £288.00k | £267.00k | £1.18m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.26m | £5.91m | £4.38m | £5.73m | £9.67m | |
|
Incwm - Arall | £7.94m | £6.27m | £6.83m | £9.35m | £16.13m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £656.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £458.61m | £465.66m | £485.76m | £509.36m | £528.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.58m | £2.55m | £2.58m | £2.85m | £4.20m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.51m | £1.80m | £518.00k | £481.00k | £1.51m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.94m | £2.89m | £2.92m | £3.35m | £3.39m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £925.00k | £1.03m | £1.25m | £1.99m | £3.48m | |
|
Gwariant - Arall | £183.65m | £31.36m | £84.86m | £213.10m | £78.87m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.