Hanes ariannol WYTHALL ANIMAL SANCTUARY
Rhif yr elusen: 1137681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £622.22k | £399.29k | £386.89k | £660.83k | £336.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £517.03k | £587.62k | £463.42k | £489.44k | £538.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £7.94k | £4.54k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £497.70k | N/A | N/A | £567.70k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £41.46k | N/A | N/A | £18.68k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £72.30k | N/A | N/A | £59.21k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.76k | N/A | N/A | £7.30k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £7.94k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £432.78k | N/A | N/A | £567.70k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £470.24k | N/A | N/A | £442.68k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.60k | N/A | N/A | £15.98k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.23k | N/A | N/A | £30.78k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £30.20k | N/A | N/A | £30.78k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.