Ymddiriedolwyr SUTTON IN THE ELMS BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1136715

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Peter Morley | Cadeirydd | 01 September 2016 |
|
|
||||
Deborah Elizabeth Sawyer | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Anthony Richard Hill | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Peter David Clissold | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
David Anthony Wheway | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Robert William FOSTER | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|
||||
Heather Susan Harris | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||
ANDREW DAVIES | Ymddiriedolwr | 17 February 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.