Hanes ariannol GOLDEN GATES HOUSING TRUST

Rhif yr elusen: 1137675
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £36.07m £36.89m £40.39m £42.25m £39.52m
Cyfanswm gwariant £33.31m £32.69m £35.09m £36.13m £28.09m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £81.00k £5.90m
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £35.78m £36.53m £39.47m £41.76m £38.04m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £10.48k £5.16k £4.73k £474.00k £0
Incwm - Arall £274.21k £350.31k £917.99k £8.00k £1.48m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £32.38m £31.07m £33.26m £33.57m £25.45m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £251.89k £404.37k £298.39k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £686.80k £1.22m £1.54m £2.56m £2.64m